Esercizio Applicazioni numeriche 2

Sfruttare i prodotti notevoli, per eseguire mentalmente le seguenti operazioni

  • 38*42;
  • 18*22;
  • 102*98

 

Svolgimento

38*42=(40-2)(40+2)=1600-4=1596;

18*22=(20-2)(20+2)=400-4=396;

102*98=(100+2)(100-2)=10000-4=9996

 

 

 

Altri esercizi simili:

(Questa pagina è stata visualizzata da 117 persone)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *