Esercizio Applicazioni numeriche 4

Sfruttare i prodotti notevoli, per eseguire mentalmente le seguenti operazioni

  • 24*36;
  • 56*64;
  • 86*94

 

Svolgimento

24*36=(30-6)(30+6)=900-36=864;

56*64=(60-4)(60+4)=3600-16=3584;

86*94=(90-4)(90+4)=8100-16=8084

 

 

 

Altri esercizi simili:

(Questa pagina è stata visualizzata da 113 persone)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *